Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Skjøtt | 21.05.2002 | 09.06.2006 | direktion |
Villy Emil Tarp | 21.05.2002 | 21.05.2002 | direktion |
Kristian Valdemar Bisgaard | 13.09.1957 | 11.09.1992 | direktion |
Kai Oluf Høyer Bisgaard | 13.09.1957 | 16.12.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Biørn Hansen | 25.05.2004 | 09.06.2006 | bestyrelse |
Mogens Skjøtt | 21.05.2002 | 09.06.2006 | bestyrelse |
Villy Emil Tarp | 21.05.2002 | 09.06.2006 | formand |
Connie Lisbeth Tarp | 13.09.1957 | 25.05.2004 | bestyrelse |
Poul Jørgen Juul | 13.09.1957 | 21.05.2002 | formand |
Niels Ebbe Valdal | 13.09.1957 | 05.02.1996 | bestyrelse |
Kristian Valdemar Bisgaard | 13.09.1957 | 05.02.1996 | bestyrelse |
Poul Wolffsen Kofoed | 13.09.1957 | 30.06.1992 | bestyrelse |
Ellen Sommer | 13.09.1957 | 30.06.1992 | bestyrelse |
Jens Terkel Lund-Nielsen | 13.09.1957 | 30.06.1992 | formand |
Kai Oluf Høyer Bisgaard | 13.09.1957 | 15.09.1988 | bestyrelse |
Bodil Bisgaard | 13.09.1957 | 15.09.1988 | formand |