Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet af 16-06-2024 ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 fjernes Legale ejere: Thomas Frølund (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frisholmparken 69, 8653 Them (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 52, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2022-07-18 tilføjes Navne: Danilo Aps. (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-17 fjernes Navne: Danilo Silkeborg Aps. (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: Danilo Silkeborg Aps. (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-18 tilføjes Vedtægter: 2022-07-18 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 52, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Thomas Frølund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med køkkenudstyr og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med porcelæns- og glasvarer (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Frølund (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Frølund (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Stiftere: Thomas Frølund (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-05)