Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Direktion: Rasmus Christen Kjær (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Legale ejere: Koncenton Klimaboliger II A/S (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Legale ejere: Thybo Ejendomsudvikling A/S (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Vedtægter: 2023-09-06 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Reelle ejere: Rasmus Christen Kjær (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 56, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2022-07-04 tilføjes Direktion: Rasmus Christen Kjær (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2022-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførsel, køb, salg og udlejning af fast ejendom, samt anden efter direktionens vurdering hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-04 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Legale ejere: Thybo Ejendomsudvikling A/S (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2022-07-04 tilføjes Navne: Projekt Borup II ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Christen Kjær (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2022-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2022-07-04 tilføjes Stiftere: Thybo Ejendomsudvikling A/S (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2022-07-04 tilføjes Vedtægter: 2022-07-04 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2022-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-05)