Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Bjørn Nielsen | 27.03.2023 | 15.02.2024 | adm. dir |
Stig Bjørn Nielsen | 27.03.2023 | 15.02.2024 | suppleant |
Stig Bjørn Nielsen | 11.12.2022 | 26.03.2023 | adm. dir |
Ellen Merete Ærtebjerg | 01.07.2022 | 11.12.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Bjørn Nielsen | 27.03.2023 | 15.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Stig Bjørn Nielsen | 27.03.2023 | 15.02.2024 | suppleant |