Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-15 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-02 tilføjes Bestyrelse: Flemming Paasch (formand) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-02 tilføjes Direktion: Morten Askjær Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-02 fjernes Direktion: Daniel Beck Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-02 tilføjes Legale ejere: P&BH Invest ApS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-02 fjernes Legale ejere: DB-H Holding ApS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-01 fjernes Legale ejere: P&BH Invest ApS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-02 tilføjes Reelle ejere: Flemming Paasch, Andreas Brok-Hartvig (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-02 fjernes Reelle ejere: Daniel Beck Hansen (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-01 fjernes Reelle ejere: Flemming Paasch, Andreas Brok-Hartvig (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-05-03 tilføjes Vedtægter: 2023-05-03 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-25 tilføjes Direktion: Andreas Brok-Hartvig (direktør) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-25 tilføjes Vedtægter: 2023-04-25 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-15 tilføjes Direktion: Daniel Beck Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-01-15 fjernes Direktion: Andreas Brok-Hartvig (direktør) (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-01-02 tilføjes Legale ejere: P&BH Invest ApS, DB-H Holding ApS (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: P&BH Invest ApS (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2023-01-02 tilføjes Reelle ejere: Flemming Paasch, Andreas Brok-Hartvig, Daniel Beck Hansen (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Andreas Brok-Hartvig, Flemming Paasch (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-07-29 tilføjes Reelle ejere: Flemming Paasch (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Brok-Hartvig (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-07-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejers Havvej 81, 6853 Vejers Strand (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Andreas Brok-Hartvig (direktør) (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bageri samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: P&BH Invest ApS (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: Batard Bakery ApS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-07-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-07-01 tilføjes Stiftere: P&BH Invest ApS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-04)