Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MyMonii ApS. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MyMonii ApS. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-05-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Quickit ApS. (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-07-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-07-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 39, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 39, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-06-30 tilføjes Direktion: Thor Stein Angelo (direktør) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele og at yde rådgivning og konsulentarbejde samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-30 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Legale ejere: Thor Stein Angelo (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Navne: T. Angelo Holding ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Reelle ejere: Thor Stein Angelo (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2022-06-30 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2022-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Vedtægter: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-01)