Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 tilføjes Legale ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Legale ejere: Michael Gissing Rasmussen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-02 fjernes Legale ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 tilføjes Reelle ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Reelle ejere: Michael Gissing Rasmussen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-02 fjernes Reelle ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Direktion: Michael Gissing Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Direktion: Michael Gissing Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen, Michael Gissing Rasmussen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-11-01 tilføjes Reelle ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen, Michael Gissing Rasmussen (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: André Mikael Sejer Johansen (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: André Mikael Sejer Johansen (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 fjernes Reelle ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-09-30 fjernes Direktion: André Mikael Sejer Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-08-11 tilføjes Hjemmeside: www.kollegakompagniet.dk (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Kontaktoplysninger: post@kollegakompagniet.dk (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 2, 2. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: André Mikael Sejer Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen, André Mikael Sejer Johansen (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: KollegaKompagniet ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Frederik Karstrøm Frederiksen, André Mikael Sejer Johansen (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Stiftere: Frederik Karstrøm Frederiksen, André Mikael Sejer Johansen (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-01)