Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 23, 1. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Olivia Hansens Gade 3, 3., 1799 København V (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Hjemmeside: www.solisconsulting.dk (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@solisconsulting.dk (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olivia Hansens Gade 3, 3., 1799 København V (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Sabrina Stender Solis (direktør) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentassistance og rådgivning indenfor kommunikation, PR og marketing. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Solis Holding ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: Solis Consulting ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Sabrina Stender Solis (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Stiftere: Solis Holding ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-01)