Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 8.749.444,00 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-21 tilføjes Vedtægter: 2024-08-21 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-06-17 tilføjes Vedtægter: 2024-06-17 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 8.706.890,00 (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-10-23 tilføjes Vedtægter: 2023-10-23 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-06-29 tilføjes Bestyrelse: Eric Korre Horten (formand) (offentliggjort 2023-08-06)
Den 2023-06-29 fjernes Bestyrelse: Johann Daniel Laux (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-28 fjernes Bestyrelse: Tonny Elsberg (formand) (offentliggjort 2023-08-06)
Den 2023-05-31 tilføjes Direktion: Tobias Møller Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-31 fjernes Direktion: Johann Daniel Laux (direktør) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 8, 2., 1263 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 3, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 3, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 33, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 7.975.882,00 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-03-23 tilføjes Vedtægter: 2023-03-23 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-03-02 tilføjes Legale ejere: Charisma Invest Holding ApS (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-03-02 fjernes Legale ejere: Lebeck Holding ApS, Abida Shaheen Petersen, Thomas Særkjær, Allan Solgaard Sørensen, Flemming Kronborg Lauridsen, Lars Eskebæk, Kjeld Frandsen (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-03-01 fjernes Legale ejere: Charisma Invest Holding ApS (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 7.608.970,00 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-02-24 tilføjes Vedtægter: 2023-02-24 (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-01-26 tilføjes Legale ejere: Kjeld Frandsen (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-01-26 fjernes Legale ejere: Selected Group A/S (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-12-08 tilføjes Legale ejere: Lars Eskebæk (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 7.240.250,00 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-11-30 tilføjes Vedtægter: 2022-11-30 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-11-01 tilføjes Legale ejere: Selected Group A/S, Charisma Invest Holding ApS, Lebeck Holding ApS, Abida Shaheen Petersen, Thomas Særkjær, Allan Solgaard Sørensen, Flemming Kronborg Lauridsen, AL-HOLDING ApS, Christian Lahrmann, Per Møgelgaard Nielsen, ROSENLUND HOLDING COMPANY ApS, Lasse Lund Balsvad, EGHOLM CONSTRUCTION ApS, LEMVIG (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-11-01 fjernes Reelle ejere: Johann Daniel Laux (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: Selected Group A/S (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 6.866.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 5.867.500,00 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-28 tilføjes Vedtægter: 2022-10-28 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-10-13 tilføjes Vedtægter: 2022-10-13 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 33, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-07-01 tilføjes Bestyrelse: Tonny Elsberg (formand) (offentliggjort 2023-08-06)
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Johann Daniel Laux (direktør) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål som investeringsselskab er at skabe langsigtede afkast til dets investorer gennem investering i alternative aktiver såsom kapitalandele i selskaber m.v. der beskæftiger sig med anvendelse af overskudsvarme, optimering af ressourcer m.v. samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Selected Group A/S (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: Selected Regenergy VSO A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Johann Daniel Laux (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Stiftere: Selected Group A/S (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-01)