Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 17, 3550 Slangerup (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Binavne: Eventyrrejser ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Direktion: Jeanette Xenia Louice Holm (direktør) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Legale ejere: Puja ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Navne: Trekking Bureauet ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Reelle ejere: Lars Gundersen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Stiftere: Lars Gundersen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 17, 3550 Slangerup (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Binavne: Eventyrrejser ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Jeanette Xenia Louice Holm (direktør) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive rejsebureau, forlag og handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Lars Gundersen, Puja ApS (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: Lars Gundersen (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: Trekking Bureauet ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Gundersen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Stiftere: Lars Gundersen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-05)