Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Daniel Albæk | 30.08.2024 | direktør |
Malene Rhode Carstensen | 19.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Greve Iversen | 14.07.2022 | 30.08.2024 | direktør |
Jesper Lund | 14.07.2022 | 19.01.2024 | direktør |
Nicoline Erika Hyldahl | 01.07.2022 | 14.07.2022 | direktør |
Jens Bolding Jensen | 01.07.2022 | 14.07.2022 | direktør |