Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MS Mandskab ApS. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Charlie Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-07-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Charlie Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Frank Ruben Støving (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: Charlie Nielsen (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: Frank Ruben Støving, Steffen Bachmann Nielsen (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Charlie Nielsen (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Frank Ruben Støving, Steffen Bachmann Nielsen (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbakken 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbakken 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Direktion: Frank Ruben Støving (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-29 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Legale ejere: Frank Ruben Støving, Steffen Bachmann Nielsen (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Navne: RS Holding & Invest ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Reelle ejere: Frank Ruben Støving, Steffen Bachmann Nielsen (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Stiftere: Steffen Bachmann Nielsen, Frank Ruben Støving (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-30)