Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-30 tilføjes Legale ejere: Ejendomsmægler Søren Jagd Lauritsen Holding ApS (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: Søren Jagd Lauritsen (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-28 tilføjes Legale ejere: Søren Jagd Lauritsen (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensbjergvej 7, st. tv., 4600 Køge (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Direktion: Søren Jagd Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Navne: DB ejendomsmæglerfirmaet ApS (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Jagd Lauritsen (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2022-06-28 tilføjes Stiftere: Søren Jagd Lauritsen (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-30)