Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøvlingvej 118, 9260 Gistrup (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Direktion: Hans Jørgen Houmann Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Legale ejere: Hans Jørgen Houmann Thomsen, Hanne Houmann Jensen (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-15 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Houmann Thomsen, Hanne Houmann Jensen (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-14 fjernes Legale ejere: Hans Jørgen Houmann Thomsen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-16 fjernes Navne: Hans Jørgen Houmann Landbrug ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Reelle ejere: Hans Jørgen Houmann Thomsen, Hanne Houmann Jensen (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-15 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Houmann Thomsen, Hanne Houmann Jensen (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-14 fjernes Reelle ejere: Hans Jørgen Houmann Thomsen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Stiftere: Hans Jørgen Houmann Thomsen (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøvlingvej 118, 9260 Gistrup (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Houmann Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed med planteproduktion samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Houmann Thomsen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-06-29 tilføjes Navne: Hans Jørgen Houmann Landbrug ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Houmann Thomsen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Stiftere: Hans Jørgen Houmann Thomsen (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-01)