Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2023-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr Winthers Vej 87, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-28 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Legale ejere: Kasper Benjamin Schütt-Andersen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Navne: ANKA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Reelle ejere: Kasper Benjamin Schütt-Andersen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Stiftere: Kasper Benjamin Schütt-Andersen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-11-29 fjernes Direktion: Kasper Benjamin Schütt-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr Winthers Vej 87, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Direktion: Kasper Benjamin Schütt-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-28 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Legale ejere: Kasper Benjamin Schütt-Andersen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Navne: ANKA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Reelle ejere: Kasper Benjamin Schütt-Andersen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Stiftere: Kasper Benjamin Schütt-Andersen (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: KASKON. ApS. (offentliggjort 2023-04-13)