Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Milorad Matejic(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Milorad Matejic |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Traffic Owl | 43357336 | Aktiv | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.11.2022 | 1,14 (km) | Limfjordsvej 37, 2720 Vanløse | Bernhard Bangs Alle 1, 2000 Frederiksberg |
22.08.2023 | 0,00 (km) | Bernhard Bangs Alle 1, 2000 Frederiksberg | Bernhard Bangs Alle 1, 2000 Frederiksberg |
01.02.2024 | 0,00 (km) | Bernhard Bangs Alle 1, 2000 Frederiksberg | Bernhard Bangs Alle 1, 2000 Frederiksberg |
Traffic Owl. |
Sidst opdateret den 30.06.2022 og angivet som gældende fra 01.07.2022 (825 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TRAFFIC GROUP A/S | 25539028 |
TRAFFIC LAB ApS | 36022795 |
Traffic Metrics ApS | 26105064 |
Trafficom | 18600870 |
Traffic Owl | 43357336 |
Traffic Team A/S | 13590885 |
Traffic Ties v/ Magnus Willemoes Jensen | 44317494 |
TRAFFILOG NORDIC ApS | 28715501 |
Traffilog T-One ApS | 39261464 |
Trafigura Denmark ApS | 43431579 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Milorad Matejic(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Milorad Matejic(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |