Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening, 1 direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-10 tilføjes Bestyrelse: Tue Stender (formand) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-10 fjernes Bestyrelse: Kim Hecht Petersen (formand) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-10 tilføjes Direktion: Stig Charles Bargholz Oest (direktør) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-10 tilføjes Vedtægter: 2024-09-10 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-04-10 tilføjes Bestyrelse: Kim Hecht Petersen (formand) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 tilføjes Navne: Semicon Power A/S (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-09 fjernes Navne: Semicon Power ApS (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 tilføjes Vedtægter: 2024-04-10 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Direktion: Stig Charles Bargholz Oest (direktør) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 33, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 tilføjes Hjemmeside: www.semicon-power.dk (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@semicon-power.dk (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-07-04 fjernes Kontaktoplysninger: msk@zealand-electric.dk (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 33, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-06-27 tilføjes Direktion: Stig Charles Bargholz Oest (direktør) (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-27 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-06-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: msk@zealand-electric.dk (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-27 tilføjes Legale ejere: StigO Holding ApS, ZE Holding ApS (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Navne: Semicon Power ApS (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-06-27 tilføjes Reelle ejere: Stig Charles Bargholz Oest, Michael Sjøberg Kjær (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Stiftere: ZE Holding ApS, StigO Holding ApS (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2022-06-27 tilføjes Vedtægter: 2022-06-27 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-28)