Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Bibranche |
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegnet 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Bestyrelse: Peter Ferdinand Ketelslegers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Binavne: NORTHOR ApS, A.E. SCHMIDT ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Direktion: Stefan Boeni (direktør) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Legale ejere: Vasco Group B.V (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Navne: VASCO GROUP ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-11-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-29 tilføjes Bestyrelse: Stefan Boeni (formand) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-02-28 fjernes Bestyrelse: Patrick Nijs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-02-29 tilføjes Direktion: Stefan Boeni (direktør) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-02-28 fjernes Direktion: Patrick Nijs (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-10-01 tilføjes Direktion: Patrick Nijs (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 fjernes Direktion: Hans Erik Maegaard Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-11-06 tilføjes Bestyrelse: Stefan Boeni (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-11-06 fjernes Bestyrelse: Andre Joannes Bomans (bestyrelse) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-06 tilføjes Vedtægter: 2018-11-06 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 fjernes Reelle ejere: Jozef Cornelus H. Vaessen (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-21 tilføjes Bestyrelse: Patrick Nijs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-02-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-02-21 tilføjes Vedtægter: 2018-02-21 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-02-21 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-11 tilføjes Reelle ejere: Jozef Cornelus H. Vaessen (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnet 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2016-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordager 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordager 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ambolten 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-01-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion og salg af radiatorer samt andre VVS-armaturer og dermed beslægtet virksomhed gennem koncernforbundne datterselskaber. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2014-04-01 tilføjes Navne: VASCO GROUP ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2014-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2014-04-01 tilføjes Vedtægter: 2014-04-01 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-31 fjernes Navne: THE HEATING COMPANY ApS (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-02-12 fjernes Bestyrelse: Tonny Maurice L Vanhaelst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jozef Cornelus Hubertus Vaessen (formand) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2011-09-01 fjernes Bestyrelse: Jan Emmanuel Melanie Nuyts (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-11 tilføjes Bestyrelse: Andre Joannes Bomans (bestyrelse) (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2008-06-11 fjernes Bestyrelse: Stefan Felix Martinus Peeters (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2008-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2002-05-02)
Den 2007-11-07 tilføjes Binavne: NORTHOR ApS, A.E. SCHMIDT ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-18 tilføjes Navne: THE HEATING COMPANY ApS (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2007-09-17 fjernes Navne: THE HEATING COMPANY DENMARK A/S (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2007-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2007-09-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-18 fjernes Binavne: NORTHOR A/S, A. E. SCHMIDT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-11 tilføjes Bestyrelse: Stefan Felix Martinus Peeters (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Bestyrelse: André Joannes Bomans (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 23.420.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-15 fjernes Bestyrelse: Osman Coskun (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ambolten 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-01-18)
Den 2006-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 9-11B, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-10 tilføjes Bestyrelse: André Joannes Bomans (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Direktion: Hans Erik Maegaard Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2005-11-10 fjernes Direktion: Jan Emmanuel Melanie Nuyts (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 9-11B, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2005-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 9-11B, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2005-05-15)
Den 2005-06-15 tilføjes Bestyrelse: Osman Coskun (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 fjernes Bestyrelse: Osman Coskun (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Direktion: Jan Emmanuel Melanie Nuyts (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 fjernes Direktion: Søren Birger Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-15 tilføjes Navne: THE HEATING COMPANY DENMARK A/S (offentliggjort 2005-06-16)
Den 2005-06-14 fjernes Navne: NORTHOR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 9-11B, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2005-05-15)
Den 2005-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: northor@northor.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2002-05-02)
Den 2002-06-27 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-27 fjernes Bibranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-10 tilføjes Bestyrelse: Koen Groenewold (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Bestyrelse: Laurens J Wytzes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: northor@northor.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)