Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Henrik Hoffmeyer | 07.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul Andrew Smith | 21.08.2023 | 07.11.2023 | direktør |
Paul Andrew Smith | 03.08.2023 | 17.08.2023 | direktør |
Hans Henrik Hoffmeyer | 21.06.2022 | 03.08.2023 | direktør |
Simon Mark Bradley | 21.06.2022 | 03.08.2023 | direktør |
Guy Raymond El Khoury | 21.06.2022 | 03.08.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mark Højgaard | 08.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Hoffmeyer | 21.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Simon Mark Bradley | 21.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Guy Raymond El Khoury | 21.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Paul Andrew Smith | 21.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul Andrew Smith | 03.08.2023 | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Hoffmeyer | 21.06.2022 | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Simon Mark Bradley | 21.06.2022 | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Guy Raymond El Khoury | 21.06.2022 | 17.08.2023 | bestyrelsesmedlem |