Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuapannguit 38, 3900 Nuuk (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: H J Rinksvej 33, 1. sal., 3900 Nuuk (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Legale ejere: Mona Steenholdt (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-02 fjernes Legale ejere: Malene Vahl Rasmussen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Legale ejere: Mona Steenholdt (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-02 tilføjes Reelle ejere: Mona Steenholdt (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-02 fjernes Reelle ejere: Malene Vahl Rasmussen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Reelle ejere: Mona Steenholdt (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-02 fjernes Direktion: Malene Vahl Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: H J Rinksvej 33, 1. sal., 3900 Nuuk (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 2, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-29 tilføjes Direktion: Malene Vahl Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-03-29 tilføjes Legale ejere: Malene Vahl Rasmussen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-03-29 tilføjes Reelle ejere: Malene Vahl Rasmussen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 2, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby-Taarbækvej 3 6., 3900 Nuuk (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-03 tilføjes Hjemmeside: www.looknorth.gl (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: aluu@looknorth.gl (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-09-28 tilføjes Legale ejere: Mona Steenholdt (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2022-09-28 fjernes Legale ejere: Aviaq Brandt (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-27 fjernes Legale ejere: Mona Steenholdt (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-28 fjernes Direktion: Aviaq Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-28 fjernes Reelle ejere: Aviaq Brandt (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby-Taarbækvej 3 6., 3900 Nuuk (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby-Taarbækvej 3, 3900 Nuuk (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby-Taarbækvej 3, 3900 Nuuk (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-06-16 tilføjes Direktion: Aviaq Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-16 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Legale ejere: Mona Steenholdt, Aviaq Brandt (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-06-16 tilføjes Navne: Look North ApS (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Reelle ejere: Aviaq Brandt, Mona Steenholdt (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Stiftere: Mona Steenholdt, Aviaq Brandt (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Vedtægter: 2022-06-16 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-27)