Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-21 tilføjes Legale ejere: CLLPRO Holding ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-21 fjernes Legale ejere: Morten Levin Egerup (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Morten Levin Egerup (direktør) (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Mortenegerup79@gmail.com (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Morten Levin Egerup (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2022-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Strandvej 42, 3060 Espergærde (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Navne: CLLPRO ApS (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Reelle ejere: Morten Levin Egerup (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Stiftere: Morten Levin Egerup (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Vedtægter: 2022-06-16 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-23)