Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Binavne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Bibranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-28 tilføjes Binavne: Øernes Transport ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-28 tilføjes Vedtægter: 2024-02-28 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idalundvej 24, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenlundvej 12, 4891 Toreby L (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-05 tilføjes Direktion: Sonny Ken Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Direktion: Anja Nordgaard Smidt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 tilføjes Legale ejere: Sonny Ken Hansen, Idalund Holding ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-04 fjernes Legale ejere: Idalund Holding ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 tilføjes Reelle ejere: Sonny Ken Hansen (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-05 fjernes Reelle ejere: Anja Nordgaard Smidt (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenlundvej 12, 4891 Toreby L (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Anja Nordgaard Smidt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Hasan Oztek (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: oeernestaxa@gmail.com (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: Idalund Holding ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: Hasan Oztek (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Navne: Øernes Taxi ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Anja Nordgaard Smidt (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: Hasan Oztek (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 2, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: oztek@live.dk (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Navne: Tv. Oztek ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 2, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Direktion: Hasan Oztek (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-20 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Kontaktoplysninger: oztek@live.dk (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Legale ejere: Hasan Oztek (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Navne: Tv. Oztek ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Reelle ejere: Hasan Oztek (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Stiftere: Hasan Oztek (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-23)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-23)