Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: K. Christensens Vej 6, 1. tv., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Direktion: Jesper Højland Laursen (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Hjemmeside: antrit.dk (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: jh@antrit.dk (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: Højland Holding ApS, Brian Toft Invest ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Navne: Antrit ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Brian Toft, Jesper Højland Laursen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Stiftere: Jesper Højland Laursen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-01-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-09-27 tilføjes Vedtægter: 2022-09-27 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-07-28 tilføjes Direktion: Brian Toft (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-28 tilføjes Legale ejere: Højland Holding ApS, Brian Toft Invest ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-07-27 fjernes Legale ejere: Højland Holding ApS (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 tilføjes Reelle ejere: Brian Toft, Jesper Højland Laursen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-07-27 fjernes Reelle ejere: Jesper Højland Laursen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-07-28 tilføjes Vedtægter: 2022-07-28 (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: K. Christensens Vej 6, 1. tv., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: K. Christensens Vej 6, 1. th., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-07 tilføjes Hjemmeside: antrit.dk (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jh@antrit.dk (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-28 tilføjes Legale ejere: Højland Holding ApS (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-06-28 fjernes Legale ejere: Jesper Højland Laursen (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-20 tilføjes Legale ejere: Jesper Højland Laursen (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: K. Christensens Vej 6, 1. th., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-06-20 tilføjes Direktion: Jesper Højland Laursen (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af reklame- og designbureau samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Navne: Antrit ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Reelle ejere: Jesper Højland Laursen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Stiftere: Jesper Højland Laursen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-01)