Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobolthsvej 40, 8752 Østbirk (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbytoften 113, 1. 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: holding@vty.dk (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbytoften 113, 1. 1., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2022-06-21 tilføjes Direktion: Tobias Lahn Dideriksen (direktør) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-21 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Legale ejere: Tobias Lahn Dideriksen (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Navne: T Dideriksen Holding ApS (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Reelle ejere: Tobias Lahn Dideriksen (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Stiftere: Tobias Lahn Dideriksen (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Vedtægter: 2022-06-21 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-22)