Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, st., 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Binavne: Klub Stressfri Virksomhed ApS, Klub Stressfri Privatliv ApS, Klub Stressfri Arbejdsliv ApS, Klub Stressfri ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Direktion: Rikke Maj Thauer (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-20 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Legale ejere: Thauer Holding ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Navne: Thauer & Bates ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Reelle ejere: Rikke Maj Thauer (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Stiftere: Thauer Holding ApS, Bates Holding ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-11-18 fjernes Legale ejere: Bates Holding ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-11-18 fjernes Reelle ejere: John Powers Bates (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-09-06 fjernes Direktion: John Powers Bates (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-06-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, st., 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Binavne: Klub Stressfri Virksomhed ApS, Klub Stressfri Privatliv ApS, Klub Stressfri Arbejdsliv ApS, Klub Stressfri ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Direktion: John Powers Bates (direktør) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde viden om forebyggelse og håndtering af stress i privatlivet og på arbejdspladsen, bl.a. gennem afholdelse af foredrag og facilitering af uddannelse samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-20 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Legale ejere: Bates Holding ApS, Thauer Holding ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-06-20 tilføjes Navne: Thauer & Bates ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Reelle ejere: John Powers Bates, Rikke Maj Thauer (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Stiftere: Thauer Holding ApS, Bates Holding ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-20)