Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-30 tilføjes Legale ejere: Gregers Group ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-30 fjernes Legale ejere: Mads Christian Tofte Gregers (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Selsbjergvej 8, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Direktion: Mads Christian Tofte Gregers (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-20 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Legale ejere: Mads Christian Tofte Gregers, Filip Alsted Brinch Pedersen (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-06-20 tilføjes Navne: F&M Medical Solutions ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Reelle ejere: Mads Christian Tofte Gregers, Filip Alsted Brinch Pedersen (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Stiftere: Mads Christian Tofte Gregers, Filip Alsted Brinch Pedersen (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-21)