Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-13 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Batch Automation Komplementar ApS. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Batch Automation P/S. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tavlekærsvej 57, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Direktion: Carl Niclas Staffan Zender (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andre ejerandele, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-20 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Legale ejere: Carl Niclas Staffan Zender (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Navne: Zender Holding ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Reelle ejere: Carl Niclas Staffan Zender (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Stiftere: Carl Niclas Staffan Zender (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-21)