Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 tilføjes Legale ejere: Alina Elvira Møller Pedersen, Zoe Møller Pedersen (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-07-20 fjernes Legale ejere: Alina Elvira Møller Pedersen (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-07-20 tilføjes Reelle ejere: Zoe Møller Pedersen, Jesper Møller Pedersen (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-07-19 fjernes Reelle ejere: Jesper Møller Pedersen (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 17, 8830 Tjele (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Direktion: Jesper Møller Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive stutteri, undervisning, Hest i uddannelse, konsulentbistand, Etablering af ridebaner og salg af fiber til ridebund samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-17 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Legale ejere: Jesper Møller Pedersen (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-17 tilføjes Navne: Equine Bigum ApS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Reelle ejere: Jesper Møller Pedersen, Jesper Møller Pedersen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Stiftere: Jesper Møller Pedersen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Vedtægter: 2022-06-17 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-20)