Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Methmann Christensen | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tuomas Ristonpoika Kosonen | 02.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christopher Mosses | 02.11.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Bank Thomsen | 25.10.2023 | 28.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Niklas Johan Gottfrid Thörnestad | 02.11.2022 | 25.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Ankerstjerne Overgaard | 17.06.2022 | 25.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Seirup | 17.06.2022 | 02.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Agger | 17.06.2022 | 02.11.2022 | formand |