Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-08 tilføjes Vedtægter: 2022-08-08 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøesgade 3, 3., 2200 København N (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Direktion: Oscar Brandt Thykier (direktør) (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-15 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Legale ejere: Oscar Brandt Thykier (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Navne: O. Thykier Holding ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Reelle ejere: Oscar Brandt Thykier (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Stiftere: Oscar Brandt Thykier (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Vedtægter: 2022-06-15 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-16)