Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kringelhøjvej 11, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Direktion: Karsten Brovn Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive handels- og investeringsvirksomhed samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Legale ejere: Karsten Brovn Pedersen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Navne: KH Hirtshals ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Reelle ejere: Karsten Brovn Pedersen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Stiftere: Karsten Brovn Pedersen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Vedtægter: 2022-06-15 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-15)