Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-04 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cykel Favoritten ApS. (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Service2Bike ApS. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CYKEL FAVORITTEN GRUPPEN APS. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangen 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Direktion: Nick Sjøgren Haslund (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve ejer beføjelser og drive formueforvaltning i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: haslundprivat@gmail.com (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Legale ejere: Nick Sjøgren Haslund (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Navne: Nick Haslund Holding ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Reelle ejere: Nick Sjøgren Haslund (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-06-14 tilføjes Stiftere: Nick Sjøgren Haslund (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Vedtægter: 2022-06-14 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)