Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Arp Bengtson | 02.01.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Stefansen | 13.11.2007 | 02.01.2008 | direktør |
Jens-Otto Paludan | 21.04.1999 | 13.11.2007 | direktør |
Stefan Christian Fryland | 21.04.1999 | 21.04.1999 | adm. dir |
Bent Julius Brandt | 21.09.1920 | 22.06.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pia Dahl Egeskov Larsen | 08.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Eddie Clas Hammaren Smith Nygren | 13.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Casper Arp Bengtson | 02.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Briegmann | 31.05.2013 | 08.11.2022 | formand |
Victor Henri Antippas | 21.05.2007 | 31.05.2013 | formand |
Mikael Dittmann | 02.11.2006 | 13.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Helle Jørgsholm | 19.05.2006 | 17.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Claus Lund Pedersen | 27.05.2004 | 21.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Pia Jøns Nygaard | 27.05.2004 | 21.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gregersen | 27.05.2004 | 21.05.2007 | suppleant |
Anette Sørensen | 27.05.2004 | 21.05.2007 | suppleant |
Theodoor Roos | 30.04.2001 | 21.05.2007 | formand |
Peter Ammundsen | 25.09.2000 | 19.05.2006 | næstformand |
Annette Wigandt | 25.09.2000 | 27.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcuslund-Reuss | 25.09.2000 | 27.05.2004 | suppleant |
Karen Bendix | 25.09.2000 | 27.05.2004 | suppleant |
Jens-Otto Paludan | 11.06.1999 | 13.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ignatios Beskos | 11.06.1999 | 27.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Christian Fryland | 21.04.1999 | 30.04.2001 | formand |
Jørgen Hansen Jørgensen | 21.04.1999 | 25.09.2000 | næstformand |
Kirsten Vivian Koldtoft Vestergaard | 01.06.1998 | 01.01.2000 | suppleant |
Kirsten Vivian Koldtoft Vestergaard | 17.12.1996 | 23.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Vivian Koldtoft Vestergaard | 17.12.1996 | 17.12.1996 | suppleant |
Thomas Rohde | 21.09.1920 | 01.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Michael Korch | 21.09.1920 | 14.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ignatios Beskos | 21.09.1920 | 11.06.1999 | suppleant |
Jørgen Klarskov Jørgensen | 21.09.1920 | 21.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Bent Julius Brandt | 21.09.1920 | 21.04.1999 | formand |
Jens Andersen | 21.09.1920 | 31.05.1998 | suppleant |
Claus Perria Pedersen | 21.09.1920 | 23.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Ebbe Andersen | 21.09.1920 | 17.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Ploug | 21.09.1920 | 14.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Kjær Nielsen | 21.09.1920 | 14.06.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Hegelund | 21.09.1920 | 22.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jochimsen | 21.09.1920 | 29.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Klarskov Jørgensen | 21.09.1920 | 29.05.1990 | suppleant |
Torben Ulrik Smith | 21.09.1920 | 22.05.1989 | formand |
Thomas Henrik Nielsen | 21.09.1920 | 22.06.1988 | bestyrelsesmedlem |