Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 tilføjes Legale ejere: HELJA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 fjernes Legale ejere: Jannik Martensen-Larsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Legale ejere: Jannik Martensen-Larsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogårdsvej 23, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Bestyrelse: Frank Halborg Jensen (formand) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Direktion: Jannik Martensen-Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning med indretningsdesign og handel med tapeter, boligtekstiler, maling, møbler og boliginteriør samt anden virksomhed som efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Navne: TAPET-CAFE A/S (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Reelle ejere: Jannik Martensen-Larsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Stiftere: Jannik Martensen-Larsen (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Jannik Martensen-Larsen eller af Helene Blanche Wallem Martensen-Larsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Vedtægter: 2022-06-10 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-14)