Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 19, 4., 2200 København N (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 248, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 tilføjes Direktion: Christian Maibom (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-14 fjernes Direktion: Peter Fenger Selchau (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rplay ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 248, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Direktion: Peter Fenger Selchau (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-10 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Legale ejere: Christian Maibom (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Navne: s.m.l.xl ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Reelle ejere: Christian Maibom (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Stiftere: Christian Maibom (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Vedtægter: 2022-06-10 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-13)