Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 67, 1. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 67, 1. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-07 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 30.7.1993 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 fjernes Legale ejere: Tyler Nycole Todd (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-06 fjernes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 30.7.1993 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 tilføjes Reelle ejere: Kim Branick (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-07 fjernes Reelle ejere: Tyler Nycole Todd (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-06 fjernes Reelle ejere: Kim Branick (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-09-12 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 30.7.1993, Tyler Nycole Todd (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-09-11 fjernes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 30.7.1993 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-12 tilføjes Reelle ejere: Kim Branick, Tyler Nycole Todd (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-09-11 fjernes Reelle ejere: Kim Branick (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhardt Jensens Boulevard 67, 1. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2022-06-03 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Direktion: Kim Branick (direktør) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse, køb, udlejning og salg af fast ejendom og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-03 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 30.7.1993 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-06-03 tilføjes Navne: PO3 ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Reelle ejere: Kim Branick (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 30.7.1993 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Vedtægter: 2022-06-03 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-13)