Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Direktion | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 tilføjes Legale ejere: Jens Eskerod Juhl Christensen (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 tilføjes Direktion: Jens Eskerod Juhl Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: christensen.privat@gmail.com (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gustav Johannsens Vej 28, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er foretage investeringer. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-10 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Navne: Explore ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Reelle ejere: Jens Eskerod Juhl Christensen (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Stiftere: Jens Eskerod Juhl Christensen (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Vedtægter: 2022-06-08 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-10)