Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-10-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-10-06 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 9, 6900 Skjern (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 9, 6900 Skjern (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2022-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 9, 6900 Skjern (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2022-06-10 tilføjes Bestyrelse: Peder Overgaard (formand) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Direktion: Johnny Krogh Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-04-30 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-10 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Legale ejere: JKS Holding Skjern ApS, G. P. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Navne: P.J. Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Reelle ejere: Johnny Krogh Sørensen, Peder Overgaard (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2022-06-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2022-06-10 tilføjes Stiftere: JKS Holding Skjern ApS, G. P. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen og bestyrelsesformanden i fællesskab. (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Vedtægter: 2022-06-10 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-10)