Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Hau Lindhardt | 19.04.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Tage Noersgaard Tengstedt | 30.10.2023 | 17.04.2024 | adm. dir |
Poul Hau Lindhardt | 03.05.2022 | 30.10.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Hau Lindhardt | 19.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Nordahl Krogshave | 19.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sara Issing Thiesen | 19.04.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Hau Lindhardt | 30.10.2023 | 18.04.2024 | formand |
Jan Tage Noersgaard Tengstedt | 30.10.2023 | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Tage Noersgaard Tengstedt | 20.06.2022 | 29.10.2023 | formand |
Michael Hornbek Ditlevsen | 03.05.2022 | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Poul Hau Lindhardt | 03.05.2022 | 29.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Tage Noersgaard Tengstedt | 03.05.2022 | 19.06.2022 | bestyrelsesmedlem |