Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Oluf Borchs Vej 47, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-08 tilføjes Binavne: Power2Influence ApS, Learn2Lead ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-07 tilføjes Vedtægter: 2022-12-07 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oluf Borchs Vej 47, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-08-21)
Den 2022-08-21 tilføjes Kontaktoplysninger: lj@ljaccout.dk (offentliggjort 2022-08-21)
Den 2022-06-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-08-21)
Den 2022-06-01 tilføjes Direktion: Lodewijk Willem Marie van Ommeren (direktør) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er: - at drive virksomhed indenfor undervisning og konsulentbistand i forbindelse med ledelsesudvikling, - at forestå dermed forbundne aktiviteter, - at etablere, deltage i, og føre tilsyn med drift og fremme af selskaber og andre juridiske enheder, - at yde rådgivning og tjenester til selskaber og andre juridiske enheder, som selskabet er tilknyttet i en koncern, og til tredjeparter; - at fremme og repræsentere interesserne i den koncern, som Selskabet tilhører, - at udføre af alle former for industrielle, finansielle og kommercielle aktiviteter, samt - at udføre aktiviteter indenfor alt hvad der er relateret til ovenstående eller kan være befordrende for det. (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-01 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: Zuidema Beheer BV (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-01 tilføjes Navne: The Influence Company Denmark ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Reelle ejere: Lodewijk Willem Marie van Ommeren (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Stiftere: Zuidema Beheer BV (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Vedtægter: 2022-06-01 (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-08)