Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsgade 39, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagterivej 10, 1. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-07-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KT STÅLINDUSTRI A/S. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagterivej 10, 1. th., 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-06-03 tilføjes Direktion: Rune Christian Hestbech (direktør) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-03 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Legale ejere: Rune Christian Hestbech (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Navne: R Hestbech Holding ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Reelle ejere: Rune Christian Hestbech (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Stiftere: Rune Christian Hestbech (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Vedtægter: 2022-06-03 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-08)