Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-02 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-02 fjernes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carstensens Alle 28, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Direktion: Trine Falbe Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for digitale brugeroplevelser og digital produktudvikling. (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Legale ejere: Trine Falbe Larsen (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Navne: Falbe Consulting ApS (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Reelle ejere: Trine Falbe Larsen (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Stiftere: Trine Falbe Larsen (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Vedtægter: 2022-06-02 (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-03)