Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Annemette Arndal-Lauritzen | 01.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Guy le Huray | 02.06.2022 | 01.09.2022 | direktør |
Edward Thomas William Lunken | 02.06.2022 | 25.08.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Wordenskjold Hansen | 10.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Matzen Drachmann | 13.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Guy le Huray | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Edward Thomas William Lunken | 31.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Ahlmann Funding Andersen | 31.08.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Cathrine Moesgaard Albertsen | 09.08.2022 | 10.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kimmie Kubis Tronborg | 09.08.2022 | 13.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bro Krogen | 06.06.2022 | 09.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Guy le Huray | 02.06.2022 | 30.08.2022 | formand |
Edward Thomas William Lunken | 02.06.2022 | 09.08.2022 | bestyrelsesmedlem |