Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Lars Oskan-Henriksen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 tilføjes Legale ejere: Lars Oskan-Henriksen (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-02 fjernes Legale ejere: Flemming Bo Pelby (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Bo Pelby (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-02 tilføjes Reelle ejere: Lars Oskan-Henriksen (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-02 fjernes Reelle ejere: Flemming Bo Pelby (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Bo Pelby (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Antonigade 9, 1., 1106 København K (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Direktion: Lars Oskan-Henriksen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2022-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-06-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Navne: L O-H ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Stiftere: Flemming Bo Pelby (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2022-06-01 tilføjes Vedtægter: 2022-06-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)