Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krystalgade 7, 1172 København K (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tullinsgade 6, 1618 København V (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tullinsgade 6, 1618 København V (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-05-31 tilføjes Direktion: Mathias Lorentz Mentze (direktør) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: ao@mentzeottenstein.com (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Legale ejere: Mathias Lorentz Mentze, Alexander Vedel Ottensten (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Navne: Mentze Ottenstein ApS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Reelle ejere: Mathias Lorentz Mentze, Alexander Vedel Ottensten (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Stiftere: Mathias Lorentz Mentze, Alexander Vedel Ottensten (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-01)