Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Loula Sassaris Merkel (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-03-17 fjernes Direktion: Stephen Jonathan Jones (direktør) (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-02-28 tilføjes Reelle ejere: William Ree, Oliver Ree, Christian Ree (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-11-14 tilføjes Direktion: Stephen Jonathan Jones (direktør) (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-11-14 fjernes Direktion: Richard Lloyd Troyer (direktør) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-08-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-05-09 tilføjes Direktion: Richard Lloyd Troyer (direktør) (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2022-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fremstilling og/eller distribution af fødevareingredienser til bæredygtige produkter, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-09 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Legale ejere: Comet Biorefining Inc. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Navne: Comet Bio Denmark ApS (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Stiftere: Comet Biorefining Inc. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Vedtægter: 2022-05-09 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-01)