Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-05-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-05-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 tilføjes Legale ejere: Mette-Marie Pihlmann Lassen (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Legale ejere: Mette-Marie Pihlmann Lassen (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Gyberg (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Reelle ejere: Rasmus Gyberg (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Legale ejere: Mette-Marie Pihlmann Lassen, R. Gyberg Holding ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-30 fjernes Legale ejere: R. Gyberg Holding ApS, Mette-Marie Pihlmann Lassen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Gyberg (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-30 fjernes Reelle ejere: Rasmus Gyberg (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Mette-Marie Pihlmann Lassen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: Mette-Marie Pihlmann Lassen (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Gyberg (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Rasmus Gyberg (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-16 tilføjes Vedtægter: 2022-12-16 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-16 fjernes Bestyrelse: Rasmus Gyberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-30 tilføjes Bestyrelse: Mette-Marie Pihlmann Lassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-30 fjernes Bestyrelse: Peter Ferdinand Elley Jacobsen (formand) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-30 tilføjes Legale ejere: Mette-Marie Pihlmann Lassen, R. Gyberg Holding ApS (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-11-29 fjernes Legale ejere: R. Gyberg Holding ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-30 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Gyberg (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-11-29 fjernes Reelle ejere: Rasmus Gyberg (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-11-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-11-30 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvænget 4, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Ferdinand Elley Jacobsen (formand) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-05-31 tilføjes Direktion: Rasmus Gyberg (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med belysningsarmaturer samt yde rådgivning om lyssætning (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Legale ejere: R. Gyberg Holding ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-05-31 tilføjes Navne: Ampell ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Gyberg (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-05-31 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-05-31 tilføjes Stiftere: R. Gyberg Holding ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-31)