Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 fjernes Direktion: Lars Runland (direktør) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-25 fjernes Legale ejere: Lars Runland (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-25 fjernes Reelle ejere: Lars Runland (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kersti Pia Runland (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Kersti Pia Runland (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 5, st., 4600 Køge (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Direktion: Lars Runland (direktør) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-05-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Legale ejere: Lars Runland, Kersti Pia Runland (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-05-30 tilføjes Navne: Mig og Frede ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Reelle ejere: Kersti Pia Runland, Lars Runland (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Stiftere: Lars Runland, Kersti Pia Runland (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Vedtægter: 2022-05-30 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-31)