Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 40, 3. th., 1553 København V (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 29, 3., 1453 København K (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Kontaktoplysninger: tped82@gmail.com (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-09-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Panelværkstedet ApS. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: Torben Pedersen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: Marta Vesga Ruiz (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-14 fjernes Legale ejere: Torben Pedersen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-15 tilføjes Reelle ejere: Torben Pedersen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-15 fjernes Reelle ejere: Marta Vesga Ruiz (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: Torben Pedersen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 29, 3., 1453 København K (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-05-29 tilføjes Direktion: Torben Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-05-29 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Legale ejere: Torben Pedersen, Marta Vesga Ruiz (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-05-29 tilføjes Navne: Domeka Holding ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Reelle ejere: Torben Pedersen, Marta Vesga Ruiz (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Stiftere: Torben Pedersen, Marta Vesga Ruiz (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Vedtægter: 2022-05-29 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-31)