Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henriettevej 7, 2., 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordgårdsvej 14, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ma.bygogmontage@gmail.com (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-06-03 tilføjes Legale ejere: M. Aagesen Holding ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-06-03 fjernes Legale ejere: Magnus Dahl Aagesen (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordgårdsvej 14, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-05-31 tilføjes Direktion: Magnus Dahl Aagesen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er drift af tømrer- og snedkervirksomhed samt virksomhed naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Legale ejere: Magnus Dahl Aagesen (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Navne: M/A Byg & Montage ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Reelle ejere: Magnus Dahl Aagesen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Stiftere: Magnus Dahl Aagesen (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-31)